|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Purchased by Fedex for spares.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Ex 9V-SVG / V8-BLB / ZK-OKJ / N506BC / EI-GWB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
In service with Longtail from 25th February 2022 until 5th May 2022. They discovered that this combi could not be converted to a full freighter without very expensive modifications. Freight could only be carried in the rear, with additional fuel being carried for ballast.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
New to AC. MSN: 772. Delivered new to Fedex on 14th May 1996. Arrived for storage at VCV on 21st February 2023.
|
|
|
|
|
|
|
|
85
views |
|
|
|
|
|
74
views |
|
|
|
|
|
86
views |
|
|
|
|
|
102
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
msn 47805, en VCV desde agosto de 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
122
views |
|
|
|
|
|
151
views |
|
|
|
|
|
58
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Aunque permanecen con colores de Martinair Cargo estos dos MD-11 fueron adquiridos por Fedex en 2016 como fuente de repuestos. Son los N68089 (exPH-MCS) y N68091 (exPH-MCU)
|
|
|
|
|
|
|
|
87
views |
|
|
|
|
|
98
views |
|
|
|
|
|
81
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Fue el JA8979 yoperó de 1997 a 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
111
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
El antiguo JA752J fue dado de baja por JAL en 2021 y un año después trasladado a Mojave donde descansa con otros varios trilpe 7 de la compañía nipona. Tanto ANA como JAL han aprovechado el Covid para acelerar el proceso de renovación de los 777 por 787
|
|
|
|
|
|
|
|
114
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Varios modelos, especialmente 747 y 777, en diferentes procesos de desmantelamiento. A uno ya lo han cortado por la mitad
|
|
|
|
|
|
|
|
101
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Otros tiempos de Allegiant cuando operaba MD80 y B757. Ahora es una monótona sucesión de A319/ A320
|
|
|
|
|
|
|
|
215
views |
|
|
|
|
|
73
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Trasladado a VCV en agosto de 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
58
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para Airtran entre 2001 y 2013 en que fue vendido a Delta. Retirado en 2020
|
|
|
|
|
|
|
|