|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para EasyJet desde el 16/10/2009 hasta el 15/05/2018, ahora con EasyJet Europe con matricula OE-LKO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Air Nostrum desde el 26/01/2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para Vueling del 28/04/2012 hasta el 01/12/2019, ahora con United con matricula N4911U
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para Niki desde el 10/08/2012 hasta el 19/04/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para PGA desde el 15/05/1997 hasta el 05/2016, actualmente desguazado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Privilege Style desde el 01/08/2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Alitalia desde el 30/12/2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para Lufthansa desde el 26/06/1991 hasta el 27/10/2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Aunque llevaba la librea de Air Asia operaba para CSA desde el 16/05/2014 hasta el 17/10/2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Virgin Atlantic desde el 17/12/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Turkish Airlines desde el 07/03/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para British Airways desde el 05/02/1999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Iberia Express desde el 23/05/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operando para Virgin Atlantic desde el 28/02/2007 hasta el 02/2019 que se desguazó en SBD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Operó para TAM desde el 16/12/2015 hasta el 05/05/2016, ahora con LATAM Brasil
|
|
|
|
|
|
|
|