|
972
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Avión importado de USA, fue el N66608, siendo su propietario Airplus,S.A. Sufre ligeros daños en Cuatro Vientos que son reparados. Mas tarde es rematriculado por venta en USA, tomando la matrícula de N771DL.
|
|
|
|
|
|
|
|
851
views |
|
|
|
|
|
1248
views |
|
|
|
|
|
701
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Como veo que han gustado los aviones poco frecuentes que habían en Airex de Reus me decido a enviar 2 fotos de este bimotor italiano de original diseño que también estaba expuesto.
|
|
|
|
|
|
|
|
1190
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Nuevo Aero Club en la base de datos de AC, así como el Registro de matrícula. Avioneta importada de Suiza fue la HB-OCS y se matricula en España el 16 de Febrero de 1976. Siempre ha sido este Aero Club su propietario, al menos hasta el día de hoy.
|
|
|
|
|
|
|
|
1335
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Air Venture 1992, Oshkosh-WI,USA. Vista del espacio Warbirds, con un Mustang P-51D en primer plano y gran ambiente de visitantes. Escaneada de papel.
|
|
|
|
|
|
|
|
971
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Helicóptero adquirido por Helisureste en Mónaco, fue el 3A-MOR, en España fue dado de alta en el Registro de Aeronaves el 8 de Marzo de 1990,voló en régimen de alquiler para la Diputación de Alicante y causa baja en Febrero del 2005, al ser vendido en Belgica donde es matriculado OO-MGE. Nuevo registro de matrícula en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|
2066
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Una librea muy del gusto británico para mostrar el entrenador brasileño en el Salón de Farnborough 1992 Serial #: 312149 Nuevo en AC
|
|
|
|
|
|
|
|
845
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Esta avioneta es importada por SAM Fenwick y matriculada el 28 de Junio de 1970. Siendo adquirida mas tarde por el Real Aero Club de Valencia. Causa baja por accidente el 27 de Julio de 1998 en Cullera (Valencia). Nuevo registro en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|
749
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Este aparato es adquirido por Aresgar S.A. en Francia, fue el F-GBKO, siendo dado de alta en España el 25 de Junio de 1982. El 5 de Diciembre de 1986 pasa a manos privadas hasta el día de hoy, por lo menos así consta en el Registro de aeronaves. Este es nuevo Registro en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|
928
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Esta foto es posible que pueda ser una de las últimas que se le han podido hacer a este avión ya que al mes siguiente el 4 de Stbre. de ese mismo año quedaría destruido por accidente en Málaga.
|
|
|
|
|
|
|
|
1082
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Avión adquirido por Symbol Publicidad en USA, allí fue el N113JG y es matriculado en España el 8 de Abril de 1991, posteriormente pasa a TAES, Técnica Aérea de Estudios y Servicios, S.A. Mas tarde es adquirido por Boreal Aviación S.L. En Agosto de 1998 es adquirido por Víctor Echo. Mas tarde es adquirido por Flyjet S.L. y ésta lo vende a Meditair, Vuelos Mediterráneo en 2004, por último es de nuevo adquirido por Víctor Echo, que figura en el Registro como su último propietario. Nuevo Registro en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|
849
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Avión adquirido por el Michigan Club, se matriculó el 20 de Noviembre de 1991, fue adquirido en USA siendo su matrícula N21156. Aquí recibe primero la matrícula provisional EC-918, hasta recibir la definitiva EC-FHC, matrícula que es nueva en la base de datos de AC. Este avión sufre un accidente el 24 de Diciembre de 1998 en Los Martínez del Puerto (Murcia), sus daños son importantes y no hacen rentable su reparación, por lo que causa baja en el Registro.
|
|
|
|
|
|
|
|
1049
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Este avión fue importado del Reino Unido, primero voló en España con el Registro EC-EEO, mas tarde regresa a Gran Bretaña siendo de nuevo impotado por Matías Martínez Rico en Gran Bretaña fue el G-ASXV y con fecha del 19 de Diciembre de 1990 es de nuevo matriculado en España, mas tarde pasa a manos de Bailén Automoción S.L., finalmente su último propietario fue Aerofer S.L. Este avión causa baja en el Registro el 9 de Enero de 1999 al sufrir un accidente en Valdepeñas siendo su reparación inviable económicamente.
|
|
|
|
|
|
|
|
930
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Es alta en el Registro de Aeronaves el 19 de Diciembre de 1990, fue el ex EC-EEO. Su primer propietario fue Matías Martínez Rico que es la foto que mostramos aquí, posteriormente lo adquiere Bailén Automoción, S.A. y después Aerofer S.L. Sufrió un importante accidente en Valdepeñas el 9 de Enero de 1999. Nuevo Registro en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|
1142
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Este estilizado Sikosrky S-76 pertenecía a la Escuela de Helicópteros de Armilla y era de reciente y sorprende compra, pues los AB-205 todavía estaban en condiciones muy aceptables y algunos pasaron a la chatarra al año siguiente con el IRAN recién hecho. Pero para mi el interés de la foto está mas en la Patrulla Águila que esta tomando al fondo, completos los 7 aviones en formacion cerrada. Esta era (y aun es, si es posible según circunstancias) una de las maniobras mas vistosas de su exhibición, aunque en aquella pista de 4 kms. no tenían muchos apuros, incluso con la configuración de entonces que aun no se había alargado.
|
|
|
|
|
|
|
|
971
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Helicóptero adquirido por la Consejería del Interior del Gobierno Vasco para la Ertzaintza, fue operado por TAVASA se matricula el 12 de Diciembre de 1986. Sufre daños que son reparados el 6 de Noviembre de 1988, en Orozco (Vizcaya). En Francia éste helicóptero fue el F-GBOU. Fue dado de baja en vuelo antes del año 2006.
|
|
|
|
|
|
|
|
813
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Avión adquirido en Gran Bretaña por Rentaplane,S.A., fue el G-VELT, se matricula en España el 10 de Abril de 1986. pasa luego a propiedad de CITSA, que es cuando puedo hacer esta foto en Abril del 1992, pasa mas tarde a diversas empresas de Mallorca, siendo una de las últimas Air Balear después del año 2000.
|
|
|
|
|
|
|
|
731
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Avión adquirido por la sociedad Seneca II, S.A. en USA, lo da de alta en el Registro de Aeronaves el 16 de Enero de 1991, mas tarde pasa a propiedad de Norest Air S.L., causando baja en el Registro español antes de Junio del 2003. Nuevo propietario y nuevo registro en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|
1121
views |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarks |
|
Este avión es importado de EEUU por Air Med. allí fue el N6871S y se matricula en España el 26 de Junio de 1991. Causa baja en Registro de Aeronaves en Setbre. de 1993 al ser vendido en USA, donde toma la matrícula N340AC. Nuevo Registro en la base de datos de AC.
|
|
|
|
|
|
|
|